P47 63FS/56FG hasegawa 1/32
5 participants
Page 1 sur 1
P47 63FS/56FG hasegawa 1/32
Salut à tous
voilà le petit dernier
P 47 de George E.Bostwick
Né le 19 octobre 1919 à Eau Claire, dans le Wisconsin, George Bostwick est diplômé de l'Ecole Ripon en 1941.
Promu Sous-Lieutenant d'Infanterie le 1 juillet 1941, il est de nouveau promu Lieutenant le 1 février 1942.
Transféré dans l'Air Force, il se qualifie comme pilote le 1 octobre 1943.
Arrivé à Boxsted, Angleterre, début 1944, il rejoint le 62 FS du 56 FG et part en mission le 11 mai 1944.
Fin juin, Bostwick aura effectué 37 missions dont 3 le D-Day au-dessus des plages Normandes.
Le 7 juin, il détruit son prmier avion, un Bf.109, au-dessus de Grandvilliers en France et le 4 juillet au-dessus de l'aérodrôme de Conches, Bostwick détruisit 3 Bf.109 d'affilée. Il endommage aussi un Bf.109 ce jour-là.
Le 8 septembre pour sa 70 ème mission il détruit 3 Fw.190 au sol sur l'aérodrôme d'Euskirchen.
Promu Capitaine le 11 novembre 1944.
Affecté au 63FS/56FG pour une deuxième série de combats en janvier 1945, Bostwick pilote sa première mission le 10 janvier , un raid vers Cologne.
Le 25 mars, George Bostwick devient l'un des rares pilotes alliés à descendre un Me.262.
Le 7 avril, il détruit 2 Fw.190 près de Bremen.
Trois jours plus tard, Bostwick mène un raid au-dessus de Berlin et prend part à une attaque à l'aérodrôme de Werder et détruit 4 avions au sol.
Le 19 avril 1945 il est promu Major, et prend la tête du 63 FS du 19 mars au 8 mai 1945. Il termine la guerre avec 8 victoires à son actif et 6 appareils ennemis détruits au sol.
voilà pour celui là
quelques retouches à faire et trouver le sérial
@+
sims
voilà le petit dernier
P 47 de George E.Bostwick
Né le 19 octobre 1919 à Eau Claire, dans le Wisconsin, George Bostwick est diplômé de l'Ecole Ripon en 1941.
Promu Sous-Lieutenant d'Infanterie le 1 juillet 1941, il est de nouveau promu Lieutenant le 1 février 1942.
Transféré dans l'Air Force, il se qualifie comme pilote le 1 octobre 1943.
Arrivé à Boxsted, Angleterre, début 1944, il rejoint le 62 FS du 56 FG et part en mission le 11 mai 1944.
Fin juin, Bostwick aura effectué 37 missions dont 3 le D-Day au-dessus des plages Normandes.
Le 7 juin, il détruit son prmier avion, un Bf.109, au-dessus de Grandvilliers en France et le 4 juillet au-dessus de l'aérodrôme de Conches, Bostwick détruisit 3 Bf.109 d'affilée. Il endommage aussi un Bf.109 ce jour-là.
Le 8 septembre pour sa 70 ème mission il détruit 3 Fw.190 au sol sur l'aérodrôme d'Euskirchen.
Promu Capitaine le 11 novembre 1944.
Affecté au 63FS/56FG pour une deuxième série de combats en janvier 1945, Bostwick pilote sa première mission le 10 janvier , un raid vers Cologne.
Le 25 mars, George Bostwick devient l'un des rares pilotes alliés à descendre un Me.262.
Le 7 avril, il détruit 2 Fw.190 près de Bremen.
Trois jours plus tard, Bostwick mène un raid au-dessus de Berlin et prend part à une attaque à l'aérodrôme de Werder et détruit 4 avions au sol.
Le 19 avril 1945 il est promu Major, et prend la tête du 63 FS du 19 mars au 8 mai 1945. Il termine la guerre avec 8 victoires à son actif et 6 appareils ennemis détruits au sol.
voilà pour celui là
quelques retouches à faire et trouver le sérial
@+
sims
Re: P47 63FS/56FG hasegawa 1/32
original comme déco et très belle réalisation!!
kurgan- Colonel
- Nombre de messages : 28530
Age : 59
Localisation : auvergne(63 puy de dome)
Humeur : .........
Date d'inscription : 02/05/2009
Re: P47 63FS/56FG hasegawa 1/32
jamais vu une deco comme çà ,sympa
denis
denis
denis 94- Capitaine
- Nombre de messages : 3818
Age : 65
Localisation : 84 loriol du comtat
Date d'inscription : 27/10/2012
Re: P47 63FS/56FG hasegawa 1/32
très beau travaille ; oui couleur originale la déco
korn a dead- Commandant
- Nombre de messages : 6778
Age : 57
Localisation : isére
Humeur : paisible et sage
Date d'inscription : 30/06/2013
Re: P47 63FS/56FG hasegawa 1/32
Un bel appareil dans une livrée très originale. Pour ma part, c'est la première fois que je vois ce style de déco.
_________________
Jean-Louis "fgeiu"
En cours: CSS Hunley - Admiral Kuznetsov - Otter - Land Rover WMIK - Pistolet à rouet - Sherman 1/48 - Para Indochine 120 mm - Sous-Lieutenant 20ème Dragons - Dio tracteur Case VAI - Dio Panther D - Tankietka - Jeep Willys Revell - Jeep Bantam - Jeep Hotchkiss - Dio Kübelwagen 1/24 - Dio Steyr 1500 Flak - Locomotive WR 360 C12 - Soldat anglais 120 mm - Confédéré 90 mm - B1 bis post-apocalyptique - Space Patrol - Gaz 67 - Ford Model A - Liste non exhaustive !
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/people/Jld-Maquettes/100010333206039
fgeiu- Aide de Camp
- Nombre de messages : 15015
Age : 62
Localisation : Somewhere over the rainbow...
Humeur : Bonne, même sous la pluie
Date d'inscription : 02/09/2013
Sujets similaires
» HASEGAWA
» KI-61-1 "Otsu" Hasegawa 1/32
» Fw 190 D9 Hasegawa 1/32
» Ju 87 D-1 hasegawa 1/32
» VF-1J 1/48 Hasegawa
» KI-61-1 "Otsu" Hasegawa 1/32
» Fw 190 D9 Hasegawa 1/32
» Ju 87 D-1 hasegawa 1/32
» VF-1J 1/48 Hasegawa
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum